SPD |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | Stv. Bezirksvorsteher | Stv. Bezirksvorsteher |
Rat der Stadt Leverkusen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Hauptausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stv. Bezirksbürgermeister | Stv. Bezirksbürgermeister |
Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |